您现在的位置是:热点 >>正文
中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
热点59356人已围观
简介 来源:财联社 财联社8月25日电,中国银行公告,刘金先生因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。 更多报道:中国银行 ...
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金拉萨市某某橡塑制品厂辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金拉萨市某某橡塑制品厂执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
Tags:
相关文章
乌外长称乌克兰不会在领土问题上妥协让步
热点当地时间9月15日,乌克兰外交部长西比加在苏梅地区视察乌作战部队时表示,乌克兰不会在领土问题上妥协让步或进行“明斯克式”谈判。总台记者 王晋燕)点击进入专题: 俄乌冲突升级 ...
【热点】
阅读更多国家统计局:8月份居民消费价格同比上涨0.6%
热点国家统计局9月9日公布数据,2024年8月份,全国居民消费价格同比上涨0.6%。其中,城市上涨0.6%,农村上涨0.8%;食品价格上涨2.8%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格上涨0.7%,服务 ...
【热点】
阅读更多东航一航班飞行途中备降,疾控:发现老鼠
热点近日,有网友反映称,其9月5日乘坐的东航MU6220航班因前序航班涉“公共卫生原因”延误,前序航班曾在兰州中川国际机场备降。11日,甘肃12320卫生热线工作人员告诉南都记者,据甘肃疾控部门了解,航班 ...
【热点】
阅读更多